- Landeskirchliches Archiv Schwerin und Kirchenkreisarchiv Mecklenburg» Zurück zur Suche - 04.01.01.02. Landessuperintendentur Rostock-Land (Doberan), Specialia Bestandsbildner: Landessuperintendentur Rostock-Land zu Bad Doberan Vorgänger: Superintendentur Doberan Nachfolger: Landessuperintendentur Rostock seit 1997, Propstei Rostock seit 2012 Laufzeit: ca. 1590 - 1990 Zitierweise: LKAS, LSI Dbr Spec aktualisiert am: 13.09.2023
|
04.01.01.02. Landessuperintendentur Rostock-Land (Doberan), Specialia - 47. Vilz ∧ Laufzeit ∨ | ∧ Signatur ∨ | ∧ Titel ∨ |
OAI-PMH | Signatur: 01 Titel: Chronik des Kirchspiels Vilz Enthält: Enthält: Verfaßt von Carl Pfaff, Pastor in Vilz, 1899 (Aaschrift von Walter Mehr, Bad Kleinen, 1984), betr. Geschichte des Landbesitzes der Pfarre; Pfarrinhaber bis 1899; Küsterei, Witwenhaus, Pfründe; bäuerliche Verhältnisse; Familie von Koß; kirchliches Leben; Visitationsprotokolle 1647 und 1662; lateinische Urkunden über Vilz(Urkundenbuch), Urkunden von 1558, 1560, 1569; Hünengräber und Findling; Kirchenbuchabschriften von 1364, 1370, 1558, 1560, 1569, 1570 und Ertragsberechnung aus dem Erbpachtvertrag von 1763. Laufzeit: 1899 (Abschrift von 1984)
Bestellnummer: Landeskirchliches Archiv Schwerin und Kirchenkreisarchiv Mecklenburg (04.01.01.02. Landessuperintendentur Rostock-Land (Doberan), Specialia) 01 |
OAI-PMH | Signatur: 07 Titel: Pfarrbesetzung Enthält: Enthält: 1798 - 1799 - Pastor Michaelis betrifft Regulierung des Predigerwitwenkontraktes; 1817 - 1871 - provisorische Verwaltung der Pfarre Vilz Adjunkto Kirchenrat Pastor Karsten verh. Johanna Karsten geb. Zander, verstorben 30. März 1895 zu Tessin; Kirchenrat Pastor Karsten, verstorben 18. Mai 1871; 1886 - Inventar der Kirche und Pfarre Vilz; 1872 - 1886 - Wilken,Hilfsprediger des Vorgängers, 1870, Pastor 1872 Oktober, 15. Mai 1886 aus dem Pfarramt Vilz ausgeschieden; 1886 - 1927 - Pastor Pfaff, Hilfsprediger in Lübz, berufen als Pastor in Vilz 18. Juli 1886, emeritiert 01. 02. 1927, 1927 wohnhaft in Berlin - Spandau, er war der Verfasser der Chronik des Ksp. Vilz; Pastor Pfaff, 1905 Erhalt eines Fonds zur Aufbesserung der Pfarre; 1921 - Pfarreinkommen und Wirtschaftsverhältnisse der Pfarre betreffend auch i. J. 1913 errichtet von Pastor Pfaff betreffend zu seiner Privatschule in Vilz emeritierter Pastor Pfaff, gest. 26. 06. 1929; 1946 - Predigerwitwe Pfaff; 01.02.1927 - Breier als Vikar berufen, Mai 1927 abberufen nach Gülze; 1927 - 1934 - Karl Friedrich Reinwald, Cand. theol. , als Vikar 1927 eingeführt, 18. Nov. 1929 als Pfarrverweser der Kirche und Pfarre Vilz berufen und am 3. Advent eingeführt. Laufzeit: 1798 - 1946
Bestellnummer: Landeskirchliches Archiv Schwerin und Kirchenkreisarchiv Mecklenburg (04.01.01.02. Landessuperintendentur Rostock-Land (Doberan), Specialia) 07 |
OAI-PMH | Signatur: 08 Titel: Pfarrbesetzung Enthält: Enthält: Verhältnisse in der Verwaltung des Kirchenvermögens, 1935 - 1953; Gemeindpflege Vilz (Quittungen, Rechnungen, Belege, 1935 - 1953; Nothilfezahlungen, 1948, 1953; Diakonisse für die Gemeinde, 1945; Pfarrbesetzung 1934 - 1953: betreffend Pastor Reinwald, Pastor Bard, Vikar Papke, Vikar Rieckhoff und Diakon Harder; 1934 - Pastor Reinwald in Vilz, berufen nach Dargun; Okt. - Pastor Domprediger Friedrich Bard aus Schwerin zum Pastor in der Gemeinde Vilz berufen; anbei : mit Bildnis des Pastor Bard im gedrucktem Beiblatt "Abschiedsgruß und Abschiedswunsch" für die Schweriner Domgemeinde; 01.01. 1952 - Pastor Bard in Ruhe; 1953 - Übersiedlung nach Ziethen bei Ratzeburg; 1950 - K. - H. Rieckhoff als Diakon in Vilz; 1951 - Diakon Praktikant Harder beinhaltet pfarramtl. Zeugnis und Papke als Vikar zur Unterstützung Pastor Bard bestellt, Besuch 1935 Johannesstift Berlin. Laufzeit: 1934 - 1953
Bestellnummer: Landeskirchliches Archiv Schwerin und Kirchenkreisarchiv Mecklenburg (04.01.01.02. Landessuperintendentur Rostock-Land (Doberan), Specialia) 08 |
|